ymddiriedolwyr TRANSFORMATION PARTNERSHIP TRUST
Rhif yr elusen: 1199752
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Laura Shapiro | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Sharon Gray | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|||||
Michael Louis Martin Herford | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Keith Fraser | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Khadeem Duncan-Banerjee | Ymddiriedolwr | 10 September 2023 |
|
|
||||
Keith Morris | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.