Dogfen lywodraethu Citizens Advice Oldham
Rhif yr elusen: 519868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/09/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/01/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/09/2003 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29/11/2012 as amended on 22 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE AREA OF THE METROPOLITAN BOROUGH OF OLDHAM, BY ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
METROPOLITAN BOROUGH OF OLDHAM.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.