ymddiriedolwyr Citizens Advice Oldham
Rhif yr elusen: 519868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenda Warrington | Cadeirydd | 05 October 2022 |
|
|||||
Margaret Anne Bradbury | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|||||
Sarah Diller | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||
Martyn Beauchamp | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||
David Trafford | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||
Emily Allen | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||
Peter Allen | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.