ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WITH ST JOHN, BACUP
Rhif yr elusen: 1199393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Janet O'Neill | Cadeirydd | 12 October 2021 |
|
|||||
Rev Derek Allen | Ymddiriedolwr | 02 September 2023 |
|
|||||
Stephanie Taylor | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Melanie Joy Gowing | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Rev Leila Marie Allen | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Nicola Sarah Bell | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
David William Barron | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Barbara Monks | Ymddiriedolwr | 14 October 2010 |
|
|
||||
Valerie Howarth | Ymddiriedolwr | 14 October 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.