Hanes ariannol ALSAGER INSTITUTE
Rhif yr elusen: 520002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.65k | £36.44k | £50.29k | £65.21k | £66.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.43k | £27.92k | £46.01k | £61.95k | £64.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.00k | £33.37k | £9.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.