ymddiriedolwyr PLUMLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 520096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM ARNFIELD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Susan Murphy | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Isobel Chetwood | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Jill Holland | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Joanne Priestnall | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Felicity Louise Lawton | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Kay E Haighton-Lloyd | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
Jill James | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
DAVID NICHOLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WENDY SILCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PENNY ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROB BURNS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SYBIL MARY CROSSMAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.