ymddiriedolwyr WINSFORD MIDDLEWICH AND NORTHWICH UNIT OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 520139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew George Littler | Cadeirydd | 16 January 2015 |
|
|||||
Paul David Preston | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Abbigail Jane Miller | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Heidi Sedgwick | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Katharyn Clinton | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Jamie Miller | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Paul Michael Francis | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Philip John Holbrook | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.