ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WADSLEY
Rhif yr elusen: 1201233
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Daniel Brown B.A., M.A. | Cadeirydd | 01 September 2015 |
|
|
||||
Dr Jeremy Henry James Bates | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Brian John Vivian | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Christopher Heron | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Jenifer Jackson | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Joan Sargison | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Katie Grindrod | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Hannah Hutty | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
REV REBECCA RUTH OTIENO | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Emily Rebekah Kittle | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Gillian Snook | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Donna Merry | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.