ymddiriedolwyr 13TH BEBINGTON (ST.BARNABAS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 520162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Eden Lee | Cadeirydd | 01 July 1995 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 10 July 2015 |
|
|
||||
Victoria Claire Goddard | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
Helen Smith | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
GARETH JOHN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 12 July 2012 |
|
|||||
Joanne Alison Casswell | Ymddiriedolwr | 01 July 2008 |
|
|
||||
Stephanie Yvonne Evans | Ymddiriedolwr | 01 July 2000 |
|
|
||||
Melanie Anne Lott | Ymddiriedolwr | 01 July 2000 |
|
|||||
Matthew Townend | Ymddiriedolwr | 01 July 2000 |
|
|||||
Mrs Jenny Hope MBE | Ymddiriedolwr | 01 July 1990 |
|
|||||
Wendy Lesley Sheen | Ymddiriedolwr | 01 July 1990 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.