ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH ORE
Rhif yr elusen: 1200404
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Timothy Liam Bell | Cadeirydd | 06 September 2020 |
|
|||||
Simon Jones | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|||||
Jennifer Summers-Day | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|||||
Sally Smith | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Peter Charles Kingsley Bailey | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Veronica Burt | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Glen Phillip Russell | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Rev Kizzy Anna Penfold | Ymddiriedolwr | 11 July 2021 |
|
|||||
ROBERT MARTIN WORTHING | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||
SUSAN PATRICIA WORTHING | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||
Lucille Ann West | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.