ymddiriedolwyr MACCLESFIELD AND CONGLETON DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 520227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Thomas Jacob | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Benjamin Borg-Hefferman | Ymddiriedolwr | 08 August 2022 |
|
|
||||
Ephram Luke Graves | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES BROWN | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
MARK RUSSELL EDEN | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Ian Richard MacKintosh | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
ALEXANDER JAMES FLETCHER | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Stephen Andrew Richmond | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||
Martin Edward Taylor | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
CAROLINE MHAIRI HELEN ROBINSON | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.