Hanes ariannol LITTLEOVER GRANGE HALL COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 520472
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.62k | £15.35k | £15.29k | £14.80k | £21.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.28k | £11.69k | £12.23k | £15.11k | £22.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.