ymddiriedolwyr CUMBRIA COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 520617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Jamie Scott | Cadeirydd | 21 September 2021 |
|
|
||||
Angus Peter Beechley | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
John Martin Porter | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||
Carolyn Otley | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Arthur Geraint Lester | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Joshua Harry Musgrave | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
JOHN HOWARD SEED | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|||||
Joshua McLeod | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|||||
Peter John McPherson Nicol | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
ALAN CLARK | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|||||
Edward James Ward | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.