ymddiriedolwyr 73RD DERBY (ALLESTREE) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 520628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Silo | Cadeirydd | 15 October 2023 |
|
|
||||
Keeley Ann Rogers | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Laura Robinson | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Hazel Webster | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Kristy Seal | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Ewan Peter Favell | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Josh Kawalek | Ymddiriedolwr | 06 March 2020 |
|
|
||||
Richard Smith | Ymddiriedolwr | 06 March 2020 |
|
|
||||
Elaine Mary Bond | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Matthew John Bond | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Gareth James Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
GERALD PRICE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.