Hanes ariannol BIRTLEY COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 520727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (161 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.04k | £106.19k | £85.79k | £101.97k | £45.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.67k | £87.03k | £64.38k | £66.09k | £106.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.46k | £16.40k | £16.38k | £3.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.