ymddiriedolwyr HEREFORDSHIRE COUNTY FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Rhif yr elusen: 520998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fay Bevan | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Chloe Annabelle Diane Watkins | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Hope Beatrice Farndon | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Wendy Davies | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Tomas Richards | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|||||
Annabel Beaumont | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|||||
Rebecca Jane Wall BEM | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Steve Rogers | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Robin Knott | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Tony Baker | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.