Hanes ariannol BURNAGE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 521221
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.73k | £24.52k | £19.53k | £27.13k | £21.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.40k | £31.84k | £18.97k | £26.89k | £23.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £4.75k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.50k | £0 | £0 | £850 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.