ymddiriedolwyr CATHEDRAL CHURCH OF ST THOMAS OF CANTERBURY PORTSMOUTH
Rhif yr elusen: 1207410
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Very Reverend Dr Anthony William Nicholas Strephon Cane | Cadeirydd | 19 March 2019 |
|
|
||||
THE REVD CANON HARRIET ANNA NEALE-STEVENS | Ymddiriedolwr | 17 September 2023 |
|
|
||||
RONALD BARTON RABBETTS | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
ALEXANDRE EDMOND ROSS LOCHRANE | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH MAKIN | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
EMMA BROOME | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
Canon Dr Joanna Mary Magdalen Spreadbury | Ymddiriedolwr | 15 September 2015 |
|
|||||
Rev Anthony Christopher Rustell | Ymddiriedolwr | 04 November 2014 |
|
|||||
The Revd Canon Nicholas Robert Ralph | Ymddiriedolwr | 22 November 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.