Hanes ariannol HINCKLEY CLUB FOR YOUNG PEOPLE
Rhif yr elusen: 521430
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.57k | £15.41k | £16.38k | £2.31m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.05k | £19.95k | £15.08k | £2.30m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £2.30m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £7.94k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £903 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £2.27m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £13.21k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.