ymddiriedolwyr PACKINGTON MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 521484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS MILES | Cadeirydd |
|
||||||
John Pilgim | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Neville William Bray | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Angela Elizabeth Holt | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Claire Upson | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Louise Gratton | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Debbie Hamilton | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Robert Dilworth | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Steve Salt | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
Graham Saunt | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
MARION MUGGLESTONE | Ymddiriedolwr | 05 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.