ymddiriedolwyr BLACKPOOL DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 521534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Michael Hardy | Cadeirydd | 26 January 2023 |
|
|||||
Peter Rumley | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|||||
David Edward Cooper | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Victoria Kenmare | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Andrew David Inglis | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Emma Jayne Harrison | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Robert John Ward | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Lesley Meddings | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
JOAN SWAN | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|||||
Matthew Philip Hornby | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Liam Chow | Ymddiriedolwr | 17 July 2021 |
|
|
||||
Gabrielle Howson-Tax | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Janet Hardy | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Joanna Hacking | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Abbott | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.