Hanes ariannol 21ST ST HELENS (NEWTON-LE-WILLOWS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 521639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.22k | £11.17k | £19.10k | £7.51k | £13.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.19k | £9.63k | £7.03k | £4.85k | £7.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.