ymddiriedolwyr OLDHAM BOROUGH DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 521640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (73 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sue Allen | Cadeirydd | 22 June 2017 |
|
|
||||
Stephen Exton | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Catherine Body | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Christopher Paul Taylor | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|||||
Jack Roland Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|
||||
Lee Thompson | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|
||||
Neil Kayley | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Sharon Bohanna | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
Osborne Millar | Ymddiriedolwr | 22 July 2017 |
|
|
||||
Kingsley Wood | Ymddiriedolwr | 22 July 2017 |
|
|
||||
Robert Partington | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||
ANDREW EDWARDS | Ymddiriedolwr | 21 July 2016 |
|
|||||
David Riley | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
BARRY RATCLIFFE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.