ymddiriedolwyr SEFTON NORTH DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 521672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael John Constantine | Cadeirydd | 11 July 2022 |
|
|
||||
Jeffrey William Howard | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Clare Westcott | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Paul Greenwood | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Nicholas David Morton | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Charles Kirk Caton | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Benjamin Jonathan Dickinson | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|||||
Alexandra Frances Clark | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Sid Ludlow | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Ian William Mathison | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
||||
SAM ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.