ymddiriedolwyr GREATER CUMILLA ASSOCIATION, LEICESTER, UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1204584
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dr Mohammad Ali Doctor | Cadeirydd | 02 April 2023 |
|
|
||||
Md Nur Nabi | Ymddiriedolwr | 02 August 2024 |
|
|
||||
Md Faizul Islam Bhuiyan | Ymddiriedolwr | 27 July 2024 |
|
|
||||
Mohammed Murshed | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
JAKIR HOSSAIN | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
MD SAFIQUL ISLAM | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
MOHAMMAD MUKTER HOSSAIN | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
MOHASIN HOSSAIN | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
KAWSAR UDDIN | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.