Hanes ariannol 6TH LEICESTER SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 521737
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2005 | 28/02/2006 | 28/02/2007 | 29/02/2008 | 28/02/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.76k | £3.31k | £63 | £63 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.93k | £2.93k | £3.15k | £3.15k | £470 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.