Hanes ariannol BERTRAM GRANGE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 522134
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2018 | 21/03/2019 | 21/03/2020 | 21/03/2021 | 21/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.09k | £11.47k | £11.89k | £17.28k | £18.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.19k | £5.90k | £5.58k | £5.05k | £6.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £120 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | N/A | N/A | £10.00k | £10.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.