ymddiriedolwyr SOUTH MUSKHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (189 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolyn Boswell | Ymddiriedolwr | 27 May 2023 |
|
|
||||
VALERIE DONNELLY | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Fredrick John Lacey | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Kim Walsh | Ymddiriedolwr | 08 August 2014 |
|
|
||||
Dudley Woolnough | Ymddiriedolwr | 13 June 2014 |
|
|
||||
JOHN STARKEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.