ymddiriedolwyr UNMASKED MENTAL HEALTH
Rhif yr elusen: 1206059
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declan Wadcock | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Stuart Rumney | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Dominic Furby | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Sharna McWilliam | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Andrew Nelson | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Leon Carford | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Melanie Stead | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.