ymddiriedolwyr CITY OF NEWCASTLE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 522413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PETER JOHN AVERY | Cadeirydd | 24 July 2018 |
|
|
||||
Benjamin Andrew Skaife | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
James Hill | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Elinor Catherine Amy Barwick | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Paul Coulson | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|||||
Logan O'Hara | Ymddiriedolwr | 16 October 2021 |
|
|
||||
Aidan Robert Byrne | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Loraine Hazel Metcalf | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Jonathan Richard Portlock | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Daniel Mercer | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|
||||
Bob Tyson | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|
||||
VIX WALLIS | Ymddiriedolwr | 21 July 2013 |
|
|
||||
ANDREW GRAHAM BASSETT FCA | Ymddiriedolwr | 04 November 2011 |
|
|
||||
KATH TYSON | Ymddiriedolwr | 27 September 2011 |
|
|
||||
JIM MCDONALD | Ymddiriedolwr | 27 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.