ymddiriedolwyr 1ST CHILWELL AND ATTENBOROUGH SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 522428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Glover | Cadeirydd | 07 September 2017 |
|
|
||||
Douglas John Ingram | Ymddiriedolwr | 24 July 2022 |
|
|||||
Deborah Anne Storer | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|||||
Claire Michelle Jepson | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Andrew Wignell | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||
Lynne Bradley | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Diane Eunice Plumbley | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
Connor Michael Lynch | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|||||
Michael Charles Thompson | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||
RICHARD PETER SHORT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.