ymddiriedolwyr COCKSHUTT VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522502
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Hadley | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Mole | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
EWAN WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Angela Banks | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Philip Charles Longhurst | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Isabel Joy Harrison | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Janet Hankey | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
Stephen Milns | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
GILL WEBB | Ymddiriedolwr | 22 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.