ymddiriedolwyr HOPE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Longstaff | Cadeirydd | 23 January 2017 |
|
|
||||
Deborah May Davies | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Deborah Anne Oates | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Barry Peabody | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Sarah Christine Gilder | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Annabel Margaret Eleanor Stacey | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
SARA JULIET YOUNG | Ymddiriedolwr | 04 April 2015 |
|
|
||||
JOYCE MARY GRAVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN ELLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.