ymddiriedolwyr SHAWBURY PARISH HALL
Rhif yr elusen: 522566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD BRAY | Cadeirydd | 19 January 2012 |
|
|
||||
Anthony G Foster | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Margaret Powell | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Richard John Allen | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
ANGELA BRAY | Ymddiriedolwr | 26 October 2015 |
|
|
||||
BERYL HORTON | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|
||||
FRANCES MEDLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER MEDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TERRY RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.