ymddiriedolwyr HWB YR ORSEDD LIMITED
Rhif yr elusen: 1204737
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Christopher Guest | Cadeirydd | 28 October 2019 |
|
|
||||
Jessica Amy Lee | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Curtis Graham Morgan | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Peter Douglas | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Kirit Champaneria | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Peter Michael Morris | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Wendy Caroline Pace | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
HELEN JANE MAURICE-JONES | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.