ymddiriedolwyr PENSNETT AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 522618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stacy Jayne Hall | Cadeirydd | 21 May 2018 |
|
|
||||
Judy Foster | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Shotton | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Kathryn Abbott | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Susan Lesley Moore | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Stephen Garratt | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Jenny Garratt | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|||||
Marie Martin | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|||||
MICHELLE ANDERSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||
Elaine Dawn Blakeway | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.