ymddiriedolwyr HARBURY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Rutherford | Cadeirydd | 24 April 2017 |
|
|
||||
Claire McGurk | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
David Andrew Gimson | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Stephen Friling | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Pamela Keane | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
John Bright | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Jane Margaret Haggitt | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
Gordon Douglas Robbins | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
JOHN CROSSLING | Ymddiriedolwr | 30 July 2011 |
|
|||||
CELIA NEILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.