ymddiriedolwyr COVENTRY BIENNIAL LTD
Rhif yr elusen: 1206129
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Orrell | Cadeirydd | 19 October 2021 |
|
|
||||
Prof Helen Mary Wheatley | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
Aman Surey | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Mel Jordan | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Shwetal Ashvin Patel | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Kate Gallaway Stoddart | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Lara Anna-Marie Ratnaraja | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.