Hanes ariannol THE SOLIHULL MANOR HOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 523006
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.77k | £102.21k | £90.31k | £93.60k | £119.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £124.62k | £113.99k | £96.61k | £91.33k | £110.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.