Dogfen lywodraethu THE SOLIHULL MANOR HOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 523006
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 6 APRIL 1946 AS AMENDED BY DEEDS OF VARIATION DATED 26 OCTOBER 1962, 25 NOVEMBER 1993, 22 SEPTEMBER 1997 AND 26 JUNE 2007.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUST PREMISES TO BE PRESERVED AS A BUILDING OF BEAUTY AND HISTORIC INTEREST, AND TO BE USED FOR RECREATION, EDUCATION, INSTRUCTION, AND SOCIAL AND COMMUNITY PURPOSES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SOLIHULL AND THE NEIGHBOURHOOD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.