ymddiriedolwyr ASHES PLAYING FIELD TRUST
Rhif yr elusen: 523252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judy Scargill | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Daniel Sweeting | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Peter Fawcett Dugmore | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH BRANT | Ymddiriedolwr | 16 January 2017 |
|
|
||||
Elaine Ward | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
||||
Hilary Margaret Banks | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
||||
TIMOTHY EDWARD LEIGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.