Hanes ariannol THE CLUB HOUSE COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 523258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (140 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.38k | £25.67k | £37.95k | £34.43k | £30.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.40k | £25.41k | £19.41k | £35.52k | £31.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £19.24k | £4.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.