ymddiriedolwyr LONG RISTON PLAYING FIELDS COMMITTEE
Rhif yr elusen: 523268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE RICHARDSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Steven Turner | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Joanne Louise Meese | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Elaine Major | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Sarah Jayne Stonier | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
John Darling | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Deborah Kay | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Mike Bloede | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
John Sherwood | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Stewart Emerson | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.