ymddiriedolwyr LITTLEBECK VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 523347
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIA WEEKS | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||
Richard Howard Atherton | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|||||||||||
JUDITH ATHERTON | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|||||||||||
HAZEL GREEN | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|||||||||||
Dr Gordon Kenneth Andrew Oswald | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||||||||
Elizabeth Ann Forster | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||||||||
Gillian Ware | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||||||||
Madeleine Oswald | Ymddiriedolwr | 06 May 2015 |
|
|
||||||||||
ANN ELIZABETH HODGSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ROBERT JOHN VENTRESS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
BERYL THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
JULIE LAWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JOHN GEORGE WEEKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JOAN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.