ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ALL SAINTS WINCHESTER WITH ST ANDREW CHILCOMB AND ST PETER CHESIL
Rhif yr elusen: 1207844
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Janet Helson | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Stephen Owen Ball | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Lynda Margaret Ball | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Wendy Harrison | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Evelyn Cleaver | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Nicholas David Salter Bull | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Stella Mary Elizabeth Melling | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|||||
Stephen Donald Jarvis | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Jonathan Nicholas Prest | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Louise Alyson Williams | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Lucy Ann Webb | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Katharine Hughes | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Samantha Emma Cairns | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||
Pamela Denise Denison | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|||||
Rolf Carlos Dennington Hawkins | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.