ymddiriedolwyr LEEMING BAR CHARITY
Rhif yr elusen: 523373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Stubbs | Cadeirydd | 30 September 2019 |
|
|
||||
Charles Clark | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Paul EDWORTHY | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Rev Simon A Moor | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Jackie Kennedy | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|||||
Margaret Tiplady | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||
DEREK MITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.