Hanes ariannol MASHAM TOWN HALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 523380
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2007 | 31/01/2008 | 31/01/2009 | 31/01/2010 | 31/01/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.44k | £47.75k | £63.14k | £53.93k | £64.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.73k | £67.93k | £98.53k | £61.69k | £63.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.