ymddiriedolwyr WORSALL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 523448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT BRIAN BAINBRIDGE | Cadeirydd |
|
||||||
Stuart Penny | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Andrew Clift | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Ken Twiss | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Wilson Drummond | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Suzanne Guy | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
David Bivens | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
GILLIAN RUTH BAINBRIDGE | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|||||
Christine Graham | Ymddiriedolwr | 02 November 2015 |
|
|
||||
SUSAN HARKER | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||
JANE ALDERSON | Ymddiriedolwr | 14 February 2013 |
|
|
||||
Deborah Scott Bivens | Ymddiriedolwr | 01 January 2008 |
|
|
||||
Martin Sutton | Ymddiriedolwr | 01 January 2005 |
|
|||||
Dr HOWARD LEIGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.