Hanes ariannol CULLINGWORTH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 523566
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.86k | £18.34k | £19.82k | £20.22k | £25.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.33k | £10.33k | £9.17k | £12.62k | £9.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.