Hanes ariannol OSSETT WAR MEMORIAL COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 523792
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.45k | £119.54k | £102.13k | £86.48k | £79.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.38k | £127.00k | £93.21k | £99.89k | £100.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £24.40k | £12.11k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £414 | £4.67k | £13.89k | £500 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.